Linda Chen,博士
2024年董事会秘书
任期:2024年2月1日至2025年1月31日,副财务主管(当然)
斯沃斯莫尔学院
MR作者简介
Bryna Kra博士
任期:2023年2月1日至2025年1月31日,总统(当然)
西北大学
MR作者简介
Jonathan Mattingly博士
期限:2024年2月1日至2029年1月31日
杜克大学
MR作者简介
David R.Morrison博士
期限:2021年2月1日至2026年1月31日
加州大学圣巴巴拉分校
MR作者简介
Joseph H.Silverman博士
董事会主席2024年2月1日至2024年7月31日
期限:2015年2月1日至2025年1月31日
布朗大学
MR作者简介
Jennifer Taback博士
董事会主席2024年8月1日至2025年1月31日
期限:2022年2月1日至2027年1月31日
鲍登学院
MR作者简介
Douglas L.Ulmer博士
任期:2021年2月1日至2027年1月31日,财务主管(当然)
亚利桑那大学
MR作者简介
Judy L.Walker博士
期限:2018年2月1日至2028年1月31日
内布拉斯加州大学林肯分校
MR作者简介
会议、会议记录和过去的成员
照片由左至右,从上至下依次为:Linda Chen、Bryna Kra、Duke University Communications、David R.Morrison、Joe Silverman、Dennis Griggs/Tannery Hill Studios、Steven Meckler、Judy Walker